Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Schierning Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 0 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Lars Borring(virk.: 45) Stiftere | 20,45 % | 20,45 % | 25,00 % | 34,09 % |
Pct. | 16,73 % | 18,55 % | 22,27 % | 29,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Flindt(virk.: 5) | 40,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
Lars-Bo Brenøe(virk.: 17) | 0 % | 5,88 % | 5,88 % | 17,65 % |
Laust Lauridsen(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 50,00 % |
Pct. | 10,72 % | 17,86 % | 17,86 % | 32,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Borring | 01.01.2007 | Teglværksvej 72, 3460 Birkerød |
Michael Schierning Nielsen | 30.06.2020 | Hesseløgade 1, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Laust Lauridsen | 20.10.2003 | Ørbækgårds Alle 504, 2970 Hørsholm |
Svend Flindt | 30.03.2017 | Linkenkærsvej 79, 5700 Svendborg |
Lars-Bo Brenøe | 15.12.2017 | Rundholtsvej 56, 2300 København S |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2001 | 0,00 (km) | Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.Lyngby | Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.Lyngby |
07.04.2003 | 10,87 (km) | Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.Lyngby | Betty Nansens Alle 29, 2000 Frederiksberg |
08.07.2004 | 3,74 (km) | Betty Nansens Alle 29, 2000 Frederiksberg | Howitzvej 16, 2000 Frederiksberg |
14.04.2008 | 5,40 (km) | Howitzvej 16, 2000 Frederiksberg | Hesseløgade 1, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 11.07.2017 og angivet som gældende fra 11.12.2009 (2701 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TS Ventures ApS | 41518286 |
TS Version ApS | 26287758 |
TSV HOLDING ApS | 26287758 |
TSV II ApS | 34714827 |
TSV III ApS | 34714827 |
TSVin ApS | 38700499 |
TS Vinduespolering ApS | 40726926 |
TSV Innovation | 38985213 |
TS VISION ApS | 35802290 |
TS Vision Design & Teknik | 36105941 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schierning Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Lars Borring(virk.: 45) Stiftere | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 36 % | 45 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Svend Flindt(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lars-Bo Brenøe(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Laust Lauridsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Sum | 8 | 0 | 0 | 20 | 25 | 2 |
Pct. | 25 % | 0 % | 4 % | 29 % | 32 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Schierning Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 5 | 9 | 1 | 6 |
Lars Borring(virk.: 45) Stiftere | 18 | 18 | 0 | 24 |
Sum | 23 | 27 | 1 | 30 |
Pct. | 28 % | 33 % | 1 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Flindt(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 3 |
Lars-Bo Brenøe(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 11 | 1 | 7 |
Laust Lauridsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 2 | 1 |
Sum | 18 | 19 | 3 | 11 |
Pct. | 35 % | 37 % | 6 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |