Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og
angivet som gældende fra 22.01.1996 (10467
dage). |
Ingen historik.
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). |
Sidst opdateret den 06.03.2020 og
angivet som gældende fra 04.12.2019 (1750
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 04.12.2019 | |
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 01.01.2008 | 03.12.2019 |
Anden virksomhedsrådgivning (741490) | 18.10.2005 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 22.01.1996 | 17.10.2005 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 22.01.1996 (10467
dage). |
Ingen historik.
Kontaktoplysninger | kim@morefutures.com. |
Sidst opdateret den 10.03.2024 og
angivet som gældende fra 10.03.2024 (192
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
kim@morefutures.com | 10.03.2024 | |
kin@franklincovey.dk | 22.10.2019 | 09.03.2024 |
Telefonnummer | 40409969. |
Sidst opdateret den 30.11.2005 og
angivet som gældende fra 18.10.2005 (6910
dage). |
Ingen historik.
Navne | MoreFutures A/S. |
Sidst opdateret den 08.10.2018 og
angivet som gældende fra 03.10.2018 (2177
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
MoreFutures A/S | 03.10.2018 | |
HUMAN VENTURES A/S | 28.05.2013 | 02.10.2018 |
2020FACILITATION A/S | 04.10.2005 | 27.05.2013 |
JBP BRO A/S | 22.01.1996 | 03.10.2005 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af direktøren eller 4 medlemmer af bestyrelsen i forening. |
Sidst opdateret den 10.05.2024 og
angivet som gældende fra 10.05.2024 (131
dage). |
Fortolkning
(2 tegningsmuligheder)
| direktøren |
4 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktøren eller 4 medlemmer af bestyrelsen i forening | 10.05.2024 | |
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse | 12.03.2024 | 09.05.2024 |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse | 16.03.2022 | 11.03.2024 |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening | 18.10.2021 | 15.03.2022 |
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse | 28.05.2013 | 17.10.2021 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Beierholm
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:32895468
Beskrivelse af revisor:Statsaut. revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.