Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Jensen | 11.12.1995 | 18.12.2002 | direktion |
Stig Østergaard Jensen | 13.10.1995 | 11.12.1995 | direktion |
Knud Sørensen | 01.08.1993 | 13.10.1995 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.08.1993 | 29.03.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Martin Hansen | 29.06.1995 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Niels Erik Nielsen | 01.08.1993 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Fritz Henrik Schur | 01.08.1993 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Jakob Buus Lyngsø | 01.08.1993 | 29.06.1995 | bestyrelse |