Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-28)
Den 1996-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Wine Collective Denmark ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 1997-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: VILLY BRUUN A/S. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2000-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VB ApS. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Swire Energy Services Holding A/S. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Selected Alternatives A/S. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2021-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wine Collective Denmark ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-14 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Møller (formand) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 fjernes Bestyrelse: Bjarne Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-11 tilføjes Bestyrelse: Bodil Elisabeth Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt ved egne aktiviteter eller gennem datterselskaber at investere i aktier, værdipapirer og anden finansieringsvirksomhed samt at drive håndværk, handel, service og fremstillingsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Vedtægter: 2010-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2008-09-22 fjernes Bestyrelse: Kjeld Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2008-01-02 fjernes Bestyrelse: Minna Haaning Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Legale ejere: Villy Bruun Josefsen (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2008-01-02 tilføjes Reelle ejere: Villy Bruun Josefsen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2003-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevkær 1, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 fjernes Bestyrelse: Torben Lund Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevkær 1, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Lund Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Direktion: Villy Bruun Josefsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-28 tilføjes Navne: VILLY BRUUN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Stiftere: Villy Bruun Josefsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)