Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorhaugevej 29, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 fjernes Navne: J.K.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Revisor: NVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Stiftere: Jens Kjærgaard Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 fjernes Direktion: Jens Kjærgaard Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorhaugevej 29, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Direktion: Jens Kjærgaard Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Navne: J.K.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Revisor: NVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Stiftere: Jens Kjærgaard Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Vedtægter: 1996-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)