Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Myong Kind | 01.07.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Hansen | 14.05.1996 | 01.07.2002 | direktør |
Michael Prasanjit Baruah | 05.03.1996 | 14.05.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Markus Gjedahl Kind | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Gjedahl Kind | 29.05.2024 | formand |
Mette Myong Kind | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Gjedahl Kind | 22.05.2019 | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Haahr | 22.08.2003 | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bang Mikkelsen | 14.11.2002 | 29.05.2024 | formand |
Andreas Lauritzen Geltzer Schou | 14.11.2002 | 22.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Hansen | 11.04.2000 | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |