Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastvej 1, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Bestyrelse: Kjeld Kirk Kristiansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Direktion: Kjeld Kirk Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Navne: KIRKBI INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Stiftere: KIRKBI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation af enhver art, både direkte og gennem andre selskaber, herunder at eje kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-09 tilføjes Navne: KIRKBI INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-08 fjernes Navne: LEGO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Kjeld Kirk Kristiansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-09 tilføjes Vedtægter: 2000-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Bestyrelse: Anders Christer Moberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 fjernes Bestyrelse: Bent Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-05 tilføjes Navne: LEGO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-04 fjernes Navne: KHS3, BILLUND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 fjernes Bestyrelse: Henning Skovmose (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 fjernes Direktion: Bent Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastvej 1, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-13 tilføjes Bestyrelse: Henning Skovmose (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Direktion: Bent Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-13 tilføjes Navne: KHS3, BILLUND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Stiftere: KIRKBI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)