Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Vedtægter |
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalievænget 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-14 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Navne: SFK EJENDOMME. NAKSKOV ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Stiftere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-06-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: Svend Folke Kinch (direktion) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievænget 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-14 tilføjes Direktion: Svend Folke Kinch (direktion) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 1996-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og administrere erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-14 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-14 tilføjes Legale ejere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Navne: SFK EJENDOMME. NAKSKOV ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Reelle ejere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Revisor: RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Stiftere: Svend Folke Kinch (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-25)
Den 1996-02-14 tilføjes Vedtægter: 1996-02-14 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1996-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-25)