Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Bestyrelse: Erik Sandal Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Direktion: Bjarne Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Navne: B. & E.J. VEJLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2000-01-18)
Den 2001-06-15 tilføjes Bestyrelse: Hanne Toni Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 fjernes Bestyrelse: Morten Slott Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Direktion: Bjarne Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 fjernes Direktion: Erik Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Navne: B. & E.J. VEJLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-14 fjernes Navne: PERNON 30.04.1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Vedtægter: 2001-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2002-02-27)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2000-01-18)
Den 2000-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Buch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Navne: PERNON 30.04.1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-13 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1809 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-13 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2002-02-27)
Den 1996-04-30 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1809 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)