Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Orevej 48, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET "WING" ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Revisor: PARTNERE AF 13. JUNI 1952 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Stiftere: Svend Erik Kristensen, Ole Garde, Jesper Neerup Wenzel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-04 fjernes Direktion: Bjarne Anton Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orevej 48, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Udbyhøjvej 87, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-20 tilføjes Direktion: Bjarne Anton Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med immaterielle aktiver, såsom optioner o.l. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET "WING" ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-19 fjernes Navne: CUBIS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-20 tilføjes Revisor: PARTNERE AF 13. JUNI 1952 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Revisor: Bjarne Tage Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Vedtægter: 2000-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-20 fjernes Bestyrelse: Marianne Krogen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Binavne: HANDELSAKTIESELSKABET DANAGRUPPEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-26 fjernes Binavne: HANDELSAKTIESELSKABET DANAGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 fjernes Binavne: INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-04 tilføjes Navne: CUBIS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-03 fjernes Navne: INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-03 tilføjes Bestyrelse: Marianne Krogen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 fjernes Direktion: Svend Erik Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Revisor: Bjarne Tage Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA PER C KNUDSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udbyhøjvej 87, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Binavne: INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A/S, HANDELSAKTIESELSKABET DANAGRUPPEN ApS, HANDELSAKTIESELSKABET DANAGRUPPEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Direktion: Svend Erik Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-02 tilføjes Navne: INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA PER C KNUDSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Stiftere: Svend Erik Kristensen, Ole Garde, Jesper Neerup Wenzel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)