Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Limfjordsgade 50, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Bestyrelse: Jan Artof Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Direktion: Jan Artof Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 22. NOV. 2001 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Stiftere: Steen Michael Madsen, Lars Bo Christensen, Jan Artof Jørgensen, Danish Ship Decor 2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-22 tilføjes Bestyrelse: Merete Klemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 22. NOV. 2001 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Navne: JAN JØRGENSEN DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 tilføjes Vedtægter: 2001-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Bestyrelse: Hans Houlind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Houlind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Bestyrelse: Merete Klemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-26 tilføjes Bestyrelse: Merete Klemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Ingvar Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ingvar Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 998.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-16 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-16 fjernes Revisor: Jørgen Eluf Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Bestyrelse: Steen Michael Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Bestyrelse: Merete Klemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Bestyrelse: Jens Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Jan Artof Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Direktion: Anders Mikkel Werenberg Just (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limfjordsgade 50, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Direktion: Anders Mikkel Werenberg Just (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Navne: JAN JØRGENSEN DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Revisor: Jørgen Eluf Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Stiftere: Steen Michael Madsen, Lars Bo Christensen, Jan Artof Jørgensen, Danish Ship Decor 2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)