Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-28 fjernes Navne: INSIDE-OUTSIDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Direktion: Peter Jørgen Hæstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-10 tilføjes Navne: INSIDE-OUTSIDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 fjernes Navne: COMBINO TOTALINDRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 fjernes Direktion: Walther Astor Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Vedtægter: 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Navne: COMBINO TOTALINDRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 fjernes Navne: PBH NR. 23.024 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 tilføjes Direktion: Walther Astor Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.024 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)