Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 fjernes Navne: CO'MERS A/S TRADE & PROMOTION (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-07-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Stiftere: CO'MERS A/S REKLAMEBUREAU (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 fjernes Bestyrelse: Lars Christensen Toldbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Bestyrelse: Francisco Fernando Wessmann Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Direktion: Francisco Fernando Wessmann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Trier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Direktion: Lars Christensen Toldbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 tilføjes Bestyrelse: Francisco Fernando Wessmann Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 fjernes Bestyrelse: Karen-Margrethe Toldbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og kommunikationsvirksomhed især indenfor trade, marketing og promotion og hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål kan udøves såvel direkte som indirekte ved kapitalanbringelse i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Vedtægter: 2004-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Francisco Fernando Wessmann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: nn@comers.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-04 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nn@comers.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Karen-Margrethe Toldbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Bestyrelse: Allan André Knoblauch Bernth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Byager (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Trier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-12 fjernes Bestyrelse: Laue Traberg Smidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Laue Traberg Smidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-20 tilføjes Navne: CO'MERS A/S TRADE & PROMOTION (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-19 fjernes Navne: BETTERWORLD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Lars Christensen Toldbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Nanna Kalinka Bjerke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Byager (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Direktion: Nanna Kalinka Bjerke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-16 tilføjes Navne: BETTERWORLD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Stiftere: CO'MERS A/S REKLAMEBUREAU (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)