Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 109, 4. 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 1. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 1. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 61, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Tgf.ik@djtr.dk (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: agri1947@djtr.dk (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: agri1947@djtr.dk (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: dj.pens@talnet.dk (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 61, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2014-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Musvågevej 129, 5210 Odense NV (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: dj.pens@talnet.dk (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-03-12 tilføjes Navne: DJ Pensionisternes Sektion (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-11 fjernes Navne: DSB PENSIONISTERNES LANDSFORENING (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musvågevej 129, 5210 Odense NV (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2000-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 5, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 5, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Navne: DSB PENSIONISTERNES LANDSFORENING (offentliggjort 2014-03-20)
Den 1995-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)