Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peer Fribo Jensen | 20.06.2013 | 15.09.2014 | adm. dir |
Kaj Jørgensen | 05.07.2012 | 20.06.2013 | direktion |
Henning Falck | 25.05.2009 | 05.07.2012 | direktion |
Peter Michael Christian Arnstedt | 06.02.2004 | 01.02.2004 | direktion |
Jens Ole Lindberg | 01.02.2004 | 25.05.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Sørensen | 09.05.2011 | 28.08.2013 | bestyrelse |
Ib Svendstrup Paaskesen | 09.05.2011 | 28.08.2013 | formand |
Morten Anker Nielsen | 09.05.2011 | 24.05.2013 | bestyrelse |
Peer Fribo Jensen | 29.05.2007 | 28.08.2013 | bestyrelse |
Peter Michael Christian Arnstedt | 06.02.2004 | 25.05.2009 | formand |
Erik Sørensen | 06.02.2004 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Ole Eusebius Jakobsen | 31.08.2001 | 05.11.2002 | formand |
Henning Falck | 24.03.2000 | 09.05.2011 | bestyrelse |
John Sørensen | 11.04.1997 | 09.05.2011 | bestyrelse |
Kaj Jørgensen | 12.06.1996 | 28.08.2013 | bestyrelse |
Frank Dekker | 12.06.1996 | 11.04.1997 | bestyrelse |
Peer Fribo Jensen | 21.02.1996 | 24.03.2000 | bestyrelse |
Henning Falck | 21.02.1996 | 12.06.1996 | bestyrelse |