Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Andreas Leer(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andreas Leer | 01.04.2011 | Toeltvej 22, 3050 Humlebæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Abekattens træpleje v/Andreas Leer Jørgensen | 19091570 | Aktiv | Serviceydelser til skovbrug (024000) |
skønskincare.dk | 20335009 | Aktiv | Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (477500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.06.2008 | 27,91 (km) | Helgesvej 11, 2000 Frederiksberg | Slåenhøj 26, 2990 Nivå |
01.01.2012 | 4,55 (km) | Slåenhøj 26, 2990 Nivå | Toeltvej 22, 3050 Humlebæk |
05.11.2019 | 0,00 (km) | Toeltvej 22, 3050 Humlebæk | Toeltvej 22, 3050 Humlebæk |
Abekattens træpleje v/Andreas Leer Jørgensen. |
Sidst opdateret den 07.12.2004 og angivet som gældende fra 01.12.2004 (7231 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AB Ejendoms service | 39962128 |
AB EJENDOMSUDLEJNING ApS | 26456754 |
Abekatte Holding ApS | 37348279 |
ABEKATTEN.COM ApS | 33650078 |
Abekattens træpleje v/Andreas Leer Jørgensen | 19091570 |
Abel & Co. | 28914253 |
Abel & Skovgård Larsen | 81993513 |
Abel+ | 34263825 |
Abel-Nielsen Finansiel Rådgivning v/Jørgen Nielsen | 31658489 |
Abel 96 ApS | 37000833 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Leer(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Andreas Leer(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |