Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Dalsgaard Løgstrup | 08.04.2002 | 16.03.2007 | direktør |
Erik Christian Hoelgaard | 22.10.1998 | 08.04.2002 | direktion |
Erik Vinther | 02.01.1996 | 22.10.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Dalsgaard Løgstrup | 23.05.2002 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Jørgen Knudstrup | 31.05.1999 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Elsebeth Hansen | 22.10.1998 | 16.03.2007 | formand |
Erik Christian Hoelgaard | 22.10.1998 | 08.04.2002 | bestyrelse |
Kurt Højbjerg Hansen | 27.08.1997 | 31.05.1999 | næstformand |
Erik Vinther | 02.01.1996 | 22.10.1998 | bestyrelse |
Leif Søndergaard | 02.01.1996 | 22.10.1998 | formand |
Arne Olsen | 02.01.1996 | 27.08.1997 | næstformand |