Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 6, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Navne: ELMER GALTHEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Stiftere: Elmer Monrad Galthen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Direktion: Elmer Monrad Galthen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 6, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 6, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 6, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Direktion: Elmer Monrad Galthen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i Dansk Renoveringsindustri A/S samt drive handel- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Navne: ELMER GALTHEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Stiftere: Elmer Monrad Galthen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Vedtægter: 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)