Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Susan Kristensen | 20.11.2019 | 14.02.2020 | direktør |
Helga Anette Jensen | 20.11.2019 | 03.02.2020 | direktør |
Claus Bo Kristensen | 20.11.2019 | 03.02.2020 | direktør |
Jytte Kristensen | 10.10.2005 | 02.09.2019 | direktion |
Jens Martinus Kristensen | 01.02.1996 | 10.10.2005 | direktion |