Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 4, 5., 1152 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: P.C.D. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Stiftere: Torsteinn Freyr Viggosson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-02 fjernes Direktion: Torsteinn Freyr Viggosson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaution og diskotek og hermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom og forretninger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Vedtægter: 2004-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-03 tilføjes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 fjernes Revisor: BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-03 tilføjes Direktion: Torsteinn Freyr Viggosson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 fjernes Direktion: Magnus Gudfinnsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Magnus Gudfinnsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Torsteinn Freyr Viggosson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-01 tilføjes Revisor: BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET AF 4/1-1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 tilføjes Direktion: Torsteinn Freyr Viggosson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 fjernes Direktion: Magnus Gudfinnsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 4, 5., 1152 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Direktion: Magnus Gudfinnsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Navne: P.C.D. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET AF 4/1-1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Stiftere: Torsteinn Freyr Viggosson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)