Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egen Markvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: UDDANNELSESFONDEN FOR NORDALS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egen Markvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egen Markvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egen Markvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2001-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg (offentliggjort 2002-02-14)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1996-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg (offentliggjort 2002-02-14)
Den 1996-02-12 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-12 tilføjes Navne: UDDANNELSESFONDEN FOR NORDALS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 1996-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2022-02-21)