Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Uffe Christian Jacobsen | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Sørensen | 12.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Møller | 15.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Christian Jacobsen | 27.03.2009 | 12.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Arne Wermuth | 22.02.2008 | 27.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Søren Poulsen | 15.11.1995 | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steen Rønne | 15.11.1995 | 22.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Søren Poulsen | 15.11.1995 | 27.03.1998 | bestyrelsesmedlem |