Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Navne | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Binavne |
Den 2024-09-02 tilføjes Bestyrelse: Daniel Andreas Sandgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-02 fjernes Bestyrelse: Fiona Sylvie Simone de Bouvere (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Daniel Andreas Sandgren (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Fiona Sylvie Simone de Bouvere (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-28 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-02 tilføjes Bestyrelse: Fiona Sylvie Simone de Bouvere (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-04-02 fjernes Bestyrelse: Rasmus Villemoes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 tilføjes Direktion: Fiona Sylvie Simone de Bouvere (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-04-02 fjernes Direktion: Rasmus Villemoes (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Wester Oldenziel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Bestyrelse: Charlotte Søby Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion af farmaceutiske produkter og alle aktiviteter, der relaterer sig til research, udvikling, produktion, udnyttelse og marketing af bio-farmaceutiske og farmaceutiske produkter, inklusive vacciner, serummer, immummodulatoer og produkter afledt fra bio-teknologi og højteknologi beregnet til humanmedicinske lægemidler. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Rasmus Villemoes (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2018-09-07 fjernes Direktion: Charlotte Søby Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: Sanofi A/S (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: SANOFI-AVENTIS DENMARK A/S (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Søby Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-04-13 fjernes Bestyrelse: Lasse Richter Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-12 fjernes Bestyrelse: Kirstin Jagd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Charlotte Søby Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Lasse Richter Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af pharmaprodukter. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Legale ejere: Sanofi-Aventis Participations (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-09 tilføjes Bestyrelse: Kirstin Jagd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-09 fjernes Bestyrelse: Flemming Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Minna Satu Marketta Kallio (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Jean Laurent Dousset (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-15 fjernes Bestyrelse: Stéphane Marie Jean Amédée Malphettes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Stéphane Marie Jean Amédée Malphettes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jean Laurent Dousset (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Karen Lykke Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Karen Lykke Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Colette Mutschler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Lasse Richter Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 fjernes Direktion: Karen Lykke Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Colette Mutschler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 fjernes Bestyrelse: Jean-Marie Argeles (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-06 tilføjes Navne: SANOFI-AVENTIS DENMARK A/S (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2006-10-05 fjernes Navne: AVENTIS PHARMA A/S (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 6.597.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jean-Marie Argeles (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-18 fjernes Bestyrelse: Peter Antoon Hugo Guenter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Karen Lykke Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 fjernes Direktion: Joannes Victor Maria Hendrickx (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 fjernes Bestyrelse: Joannes Victor Maria Hendrickx (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-26 tilføjes Bestyrelse: Joannes Victor Maria Hendrickx (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-26 fjernes Bestyrelse: Per Aage Gregor Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-26 tilføjes Direktion: Joannes Victor Maria Hendrickx (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-26 fjernes Direktion: Per Aage Gregor Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2001-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-07 tilføjes Bestyrelse: Seppo Antero Silander (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-07 fjernes Bestyrelse: Roger Hemingway (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: AVENTIS PHARMA A/S (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2000-09-01 fjernes Binavne: AVENTIS PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-31 fjernes Navne: HOECHST MARION ROUSSEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-30 tilføjes Bestyrelse: Roger Hemingway (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-30 fjernes Bestyrelse: Philip Oswald Burchard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-16 tilføjes Direktion: Per Aage Gregor Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-16 fjernes Direktion: Ursula Sara Barbro Tengelin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 6.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-22 tilføjes Navne: HOECHST MARION ROUSSEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4962 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-23 tilføjes Bestyrelse: Philip Oswald Burchard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)