Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Bredning Sørensen(virk.: 103) | 18,81 % | 18,81 % | 18,81 % | 20,79 % |
Niels Ahlmann-Ohlsen(virk.: 44) | 15,91 % | 25,00 % | 29,55 % | 52,27 % |
Eric Stieler(virk.: 19) | 5,26 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Ejler Berg Ebbesen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Peter Syppli Hansen(virk.: 16) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 18,75 % |
Gert Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lis Aagaard Hansen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Kampmann(virk.: 108) | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % | 11,11 % |
Pct. | 9,86 % | 11,48 % | 12,13 % | 19,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Kampmann | 01.02.1987 | Toftøjevej 5B, 2720 Vanløse |
Gert Larsen | ||
Jakob Bredning Sørensen | 05.04.2001 | Mågevej 8, 8240 Risskov |
Ejler Berg Ebbesen | ||
Jens Peter Syppli Hansen | ||
Lis Aagaard Hansen | ||
Niels Ahlmann-Ohlsen | 01.03.2018 | Skodsborg Strandvej 152, 2942 Skodsborg |
Eric Stieler |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.09.2002 | 33,88 (km) | Sankt Knuds Vej 6, 1903 Frederiksberg C | Ny Strandvej 6, 3060 Espergærde |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 05.09.2002 (3758 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AKTIESELSKABET AF 28. MAJ 1949 | 24645711 |
Aktieselskabet af 28. september 2020 | 41723750 |
Aktieselskabet af 29.08.2019 | 40528318 |
Aktieselskabet af 29.10.2020 | 41834501 |
AKTIESELSKABET AF 29. APRIL 1889 | 22705814 |
AKTIESELSKABET AF 29. JANUAR 1972 | 42011711 |
Aktieselskabet af 29. september 2020 | 41722614 |
Aktieselskabet af 30.10.2020 | 41834536 |
AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008 | 31412129 |
Aktieselskabet af 30. juli 2007 | 30730879 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Bredning Sørensen(virk.: 103) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 21 | 45 | 4 |
Niels Ahlmann-Ohlsen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 |
Eric Stieler(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Ejler Berg Ebbesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jens Peter Syppli Hansen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Gert Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lis Aagaard Hansen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jens Kampmann(virk.: 108) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 3 | 9 | 58 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 2 % | 18 % | 45 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Bredning Sørensen(virk.: 103) Ikke aktiv i virksomheden | 97 | 0 | 3 | 76 |
Niels Ahlmann-Ohlsen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 12 | 1 | 6 |
Eric Stieler(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 5 | 2 | 2 |
Ejler Berg Ebbesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 0 |
Jens Peter Syppli Hansen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 8 | 0 | 0 |
Gert Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 1 |
Lis Aagaard Hansen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 0 |
Jens Kampmann(virk.: 108) Ikke aktiv i virksomheden | 111 | 8 | 0 | 3 |
Sum | 286 | 43 | 7 | 88 |
Pct. | 67 % | 10 % | 2 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |