Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildhøj 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 fjernes Direktion: Henrik Niss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 fjernes Navne: D.S.T. BUSREJSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Revisor: J.N. & N.F. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Stiftere: DANISH SPORTS TRAVEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-22 fjernes Binavne: DANISH SPORTS TRAVEL BUSREJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-30 tilføjes Direktion: Kasper Gaaej (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-30 fjernes Direktion: Niels Benny Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildhøj 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-05 tilføjes Binavne: DANISH SPORTS TRAVEL BUSREJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Direktion: Niels Benny Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed, tilrettelægge og sælge rejser for skoler og sportsgrupper, drive handels-, udlejnings-, formidlings-, investering- og transportvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-05 tilføjes Navne: D.S.T. BUSREJSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Revisor: J.N. & N.F. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Stiftere: DANISH SPORTS TRAVEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Vedtægter: 1996-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)