Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 10, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-08 fjernes Bestyrelse: Chi Yeon Kim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Direktion: Birger Jan Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: birgerjan@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-08 fjernes Navne: PROJEKTGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Stiftere: Peter Laurits Ludvigsen, LANDGREVEN 7 A/S, JAN BIRGER ApS, Birger Jan Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-27 fjernes Binavne: TROJANHORSE A/S, FUNWORKERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 10, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2011-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: birgerjan@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2007-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 56, 3., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Nicolai Krarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Bestyrelse: Søren Stenderup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af analyse, strategi, kommunikation samt reklame (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Tegningsregel: Direktøren tegnser selskabet vedrørende den daglige drift. Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydning kan kun indgås af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Vedtægter: 2007-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Binavne: MINDMETIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-13 tilføjes Bestyrelse: Birger Jan Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Stenderup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 fjernes Bestyrelse: Peter Laurits Ludvigsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-18 fjernes Binavne: TROJAN HORSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-26 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 56, 3., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Laurits Ludvigsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Binavne: TROJAN HORSE A/S, MINDMETIC A/S, TROJANHORSE A/S, FUNWORKERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Direktion: Birger Jan Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-05 tilføjes Navne: PROJEKTGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Stiftere: Peter Laurits Ludvigsen, LANDGREVEN 7 A/S, JAN BIRGER ApS, Birger Jan Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)