Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3C-3D, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Bestyrelse: Andrew Graham Lambert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Direktion: Andrew Graham Lambert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Navne: THEOREM CLINICAL RESEARCH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-17 fjernes Binavne: EURO BIO-PHARM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Bestyrelse: Nils Kjellegaard Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 fjernes Bestyrelse: James Matthew Pusey (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3C-3D, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2010-01-13)
Den 2011-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder salg af konsulentydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Navne: THEOREM CLINICAL RESEARCH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Navne: OMNICARE CLINICAL RESEARCH A/S (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2011-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ethvert bestyrelsesmedlem alene eller af enhver direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Vedtægter: 2011-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Bestyrelse: James Matthew Pusey (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Bestyrelse: Benoit Martin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2010-01-13)
Den 2010-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-13 tilføjes Bestyrelse: Susan Seddon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Bestyrelse: Richard Hugh Barraclough (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Richard Hugh Barraclough (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Andrew Graham Lambert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Bestyrelse: Benoit Martin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Andrew Graham Lambert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 tilføjes Bestyrelse: Richard Hugh Barraclough (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Lisbet Vandvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-04 tilføjes Bestyrelse: Benoit Martin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-04 fjernes Bestyrelse: Flemming Kragh Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-04 tilføjes Direktion: Andrew Graham Lambert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-04 fjernes Direktion: John Campbell Easton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2001-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 3, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-10 tilføjes Navne: OMNICARE CLINICAL RESEARCH A/S (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2000-05-09 fjernes Navne: IBAH A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-17 tilføjes Bestyrelse: John Campbell Easton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Bestyrelse: Rudolf H.A.C.J Weekers (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Direktion: John Campbell Easton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Direktion: Dorte Tvermosegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-10 tilføjes Bestyrelse: Sjoerd Dekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 fjernes Bestyrelse: Paul José Ghislain van Droogenbroek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: IBAH A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-30 tilføjes Bestyrelse: Paul José Ghislain van Droogenbroek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Bestyrelse: Geraldine Anne Sharr Henwood (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Direktion: Dorte Tvermosegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Martin Bitsch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Binavne: I.B.A.H. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Navne: EURO BIO-PHARM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-28 fjernes Binavne: EURO BIO-PHARM NORDIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-02 tilføjes Navne: EURO BIO-PHARM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4951 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 3, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Binavne: EURO BIO-PHARM NORDIC A/S, I.B.A.H. A/S, EURO BIO-PHARM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4951 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)