Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Navne | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggervangen 68, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 36, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 36, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2016-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Hoffmann Associates (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-06-30 fjernes Navne: Kieler Consult V/Olav Von Fuhren Kieler (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmarksvej 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-03-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-03-17)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-17 tilføjes Navne: Kieler Consult V/Olav Von Fuhren Kieler (offentliggjort 2015-07-10)
Den 1999-11-16 fjernes Navne: KIELER CONSULT V/OLAV VON FUHNEN-KIELER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-22 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-22 tilføjes Interessenter: Olav von Führen-Kieler (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-01-22 tilføjes Navne: KIELER CONSULT V/OLAV VON FUHNEN-KIELER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)