Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Aagaard Jensen | 24.02.1998 | 31.05.1999 | direktion |
Martti Osmo Antero Kiikka | 24.02.1998 | 10.03.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1996 | 02.05.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Aagaard Jensen | 24.02.1998 | 31.05.1999 | bestyrelse |
Martti Osmo Antero Kiikka | 24.02.1998 | 31.05.1999 | formand |
Jens Ole Nielsen | 01.01.1996 | 31.05.1999 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.01.1996 | 02.05.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1996 | 02.05.1996 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1996 | 02.05.1996 | formand |