Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 141, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2002-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 fjernes Navne: JYSK PÅTRYK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 fjernes Direktion: Henrik Garde Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er bladudgivelse og reklameproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-20 tilføjes Navne: JYSK PÅTRYK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-19 fjernes Navne: KÆNGURU TRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-20 tilføjes Vedtægter: 2001-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 141, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2000-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Annebergvej 16, st., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-07 fjernes Direktion: Brian Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Direktion: Henrik Garde Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Navne: KÆNGURU TRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-21 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3073 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-20 tilføjes Direktion: Brian Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-20 tilføjes Revisor: Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annebergvej 16, st., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3073 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)