Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønspættevej 3, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-26 fjernes Bestyrelse: Børge Dan Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Direktion: Børge Dan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-26 fjernes Navne: BNI HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Stiftere: Børge Dan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 fjernes Bestyrelse: Jette Støve Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 fjernes Bestyrelse: Kristian Støve (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønspættevej 3, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-22 tilføjes Bestyrelse: Kristian Støve (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Direktion: Børge Dan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri, samt at eje aktier i PANTEC MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-22 tilføjes Navne: BNI HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Stiftere: Børge Dan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Vedtægter: 1995-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)