Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 26, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 fjernes Navne: BRYDE HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-06 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-21 fjernes Bestyrelse: Michael Roschmann Skovgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-21 fjernes Direktion: Jørgen Robert Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 fjernes Revisor: Lars Gammelby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Revisor: Lars Gammelby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, investerings- og produktionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Vedtægter: 1996-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 tilføjes Navne: BRYDE HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-20 fjernes Navne: SLP NR. 11.064 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Roschmann Skovgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Direktion: Jørgen Robert Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 26, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: SLP NR. 11.064 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)