Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Diana Kold Pedersen | 01.01.1996 | 05.12.2012 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.01.1996 | 25.06.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Gordon | 22.01.2003 | 05.12.2012 | formand |
Stig Helge Larsen | 20.11.1998 | 05.12.2012 | bestyrelse |
Maj-Britt Skovbro Hansen | 28.09.1998 | 05.12.2012 | bestyrelse |
Niels Michael Andersen | 01.01.1996 | 22.01.2003 | formand |
Diana Kold Pedersen | 01.01.1996 | 20.11.1998 | bestyrelse |
Klaus Bitsch Lund | 01.01.1996 | 28.09.1998 | bestyrelse |
Steen Schierbeck | 01.01.1996 | 25.06.1996 | bestyrelse |
Carsten Eriksen | 01.01.1996 | 25.06.1996 | bestyrelse |
Jens Jørgen Skytte | 01.01.1996 | 25.06.1996 | bestyrelse |