Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækgårdsvej 37, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-19 fjernes Bestyrelse: Lars Steen Hedegaard Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Direktion: Bo Steen Hedegaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-19 fjernes Navne: BO LARSEN VVS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Revisor: Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-02 tilføjes Navne: BO LARSEN VVS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 fjernes Navne: SCSK 3095 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er arbejde indenfor VVS-branchen af enhver art og alt hermed beslægtet virksomhed, herunder totalentreprenørvirksomhed, investering i fast ejendom og lignende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Vedtægter: 1996-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækgårdsvej 37, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: SCSK 3095 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen, Arne Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)