Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 01.01.1996 (10488
dage). |
Ingen historik.
Branche | Psykologisk rådgivning (869030). |
Sidst opdateret den 10.03.2015 og
angivet som gældende fra 01.01.2015 (3548
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Psykologisk rådgivning (869030) | 01.01.2015 | |
Anden undervisning i.a.n (855900) | 18.09.2013 | 31.12.2014 |
Tekniske skoler og fagskoler (853200) | 01.01.2008 | 17.09.2013 |
Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser (802260) | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Undervisning i øvrigt (804290) | 01.01.1996 | 31.12.2006 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 13.12.2019 og
angivet som gældende fra 24.11.2019 (1760
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 24.11.2019 | |
false | 01.01.1996 | 23.11.2019 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | lofflermarianne@gmail.com. |
Sidst opdateret den 10.03.2015 og
angivet som gældende fra 10.03.2015 (3480
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
lofflermarianne@gmail.com | 10.03.2015 | |
nlp@dansknlp.dk | 20.09.2000 | 09.03.2015 |
Telefonnummer | 22607040. |
Sidst opdateret den 10.03.2015 og
angivet som gældende fra 10.03.2015 (3480
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
22607040 | 10.03.2015 | |
70101170 | 20.09.2000 | 09.03.2015 |
Navne | DNI Valby A/S. |
Sidst opdateret den 03.12.2017 og
angivet som gældende fra 24.11.2017 (2490
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
DNI Valby A/S | 24.11.2017 | |
DANSK NLP INSTITUT A/S | 23.04.1996 | 23.11.2017 |
VICH 4471 A/S | 01.01.1996 | 22.04.1996 |
Binavne | Psykologklinikken i Valby og Haslev A/S. |
Sidst opdateret den 29.06.2021 og
angivet som gældende fra 29.06.2021 (1177
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Psykologklinikken i Valby og Haslev A/S | 29.06.2021 | |
JORDEMODERKLINIKKEN I VALBY A/S | 01.01.1996 | |
PSYKOLOGKLINIKKEN I VALBY A/S | 01.01.1996 | 28.06.2021 |
DANSK TRAUME CENTER A/S | 01.01.1996 | 06.12.2013 |
NLP BUSINESS ACADEMY, EUROPE A/S | 01.01.1996 | 06.12.2013 |
SAMCONSULT A/S | 01.01.1996 | 06.12.2013 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, en direktør eller den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 06.12.2013 (3939
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| formanden |
1 direktør |
bestyrelsen |
Ingen historik.
Type af revisorbistand:Andre erklæringer uden sikkerhed
Navn på revisionsvirksomhed:Egon Pedersen Revision
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:88248228
Beskrivelse af revisor:Statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.