Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hummeluhr | 14.03.2002 | 04.06.2014 | direktion |
Lone Dagny Hummeluhr | 12.02.2002 | 14.03.2002 | direktør |
Lars Bugge | 15.03.1996 | 12.02.2002 | direktion |
Bo Sevel | 15.03.1996 | 14.02.1997 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.1996 | 15.03.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Sidenius | 05.04.2013 | 04.06.2014 | formand |
Henrik Busch | 15.06.2011 | 05.04.2013 | bestyrelse |
Jens Axel Hummeluhr | 15.06.2011 | 05.04.2013 | formand |
Jesper Pedersen | 15.11.2007 | 07.08.2009 | bestyrelse |
Steen Hummeluhr | 14.03.2002 | 04.06.2014 | bestyrelse |
Lone Dagny Hummeluhr | 12.02.2002 | 04.06.2014 | bestyrelse |
Lars Bugge | 10.06.1999 | 12.02.2002 | bestyrelse |
Martin Schandorff | 14.02.1997 | 10.06.1999 | bestyrelse |
Ingvar Dehli | 14.02.1997 | 08.09.1998 | bestyrelse |
Lars Bugge | 14.02.1997 | 08.09.1998 | bestyrelse |