Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Højtoftevej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Navne: GLOSTRUP TURIST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Revisor: Reg. revisor Mogens Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Direktion: Tommy Vienø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-14 fjernes Revisor: Søren Funder Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-18 tilføjes Revisor: Reg. revisor Mogens Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Navne: GLOSTRUP TURIST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 fjernes Navne: SCSK 1887 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er er vognmandsdrift og forretninger i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Vedtægter: 1996-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højtoftevej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: SCSK 1887 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen, Søren Funder Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)