Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Kurt Freiberg, Grete Katrine Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-10 fjernes Legale ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Reelle ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-10 fjernes Reelle ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Obton Impact Udbytte Selskab P/S. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, produktion, herunder byggevirksomhed i ind- og udlandet samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Vedtægter: 2014-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gerner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-06-14)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gerner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 24, 6270 Tønder (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2001-09-06 tilføjes Direktion: Kurt Freiberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-06 fjernes Bestyrelse: Grete Katrine Freiberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 24, 6270 Tønder (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1995-12-18 tilføjes Bestyrelse: Grete Katrine Freiberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-06-14)
Den 1995-12-18 tilføjes Legale ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1995-12-18 tilføjes Navne: K.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1995-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Stiftere: Preben Gundersen, Kurt Freiberg, Hans Friedrich Freiberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)