Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Direktion: Jamal El Najmi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET JELNA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: Hans Hyltoft Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration, herunder bortforpagtning af restaurant samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-14 tilføjes Vedtægter: 2000-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-13 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-26 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET JELNA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-25 fjernes Navne: ABN NR. 276 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-18 tilføjes Direktion: Jamal El Najmi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Revisor: Hans Hyltoft Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-08 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-08 tilføjes Navne: ABN NR. 276 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)