Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Sigurd Erhard Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Direktion: Sigurd Erhard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 fjernes Navne: SIGURD JACOBSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Stiftere: Sigurd Erhard Jakobsen, Niels Vagn Jessen, Else Engholm Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder eksport til tredjelande samt at eje aktier i Aa. Nielsen Osteeksport Ltd. A/S samt i Intergoods Ltd. A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Vedtægter: 2004-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-13 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Bestyrelse: Niels Vagn Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 13.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nilanvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Vagn Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Direktion: Sigurd Erhard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Navne: SIGURD JACOBSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Stiftere: Sigurd Erhard Jakobsen, Niels Vagn Jessen, Else Engholm Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)