Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse |
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, st., 8740 Brædstrup (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Bibranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Hjemmeside: http://www.clausottohilleke.dk (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Interessenter: Claus Otto Hilleke (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: clausottohilleke@gmail.com (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Navne: Ottovan v/Claus Otto Hilleke (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2022-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 32, st., 8740 Brædstrup (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestbirkvej 36, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-03-10 tilføjes Bibranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-03-04 tilføjes Hjemmeside: http://www.clausottohilleke.dk (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-03-03 fjernes Hjemmeside: http://vbroad36.com (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-07-04 tilføjes Hjemmeside: http://vbroad36.com (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: clausottohilleke@gmail.com (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2018-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: ottovan@mail.dk (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-27 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2012-03-26 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestbirkvej 36, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestbirkvej 36, 8752 Østbirk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ottovan@mail.dk (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2006-03-01 tilføjes Navne: Ottovan v/Claus Otto Hilleke (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2006-02-28 fjernes Navne: OTTOWAN V/CLAUS HILLEKE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2001-12-30 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestbirkvej 36, 8752 Østbirk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Interessenter: Claus Otto Hilleke (offentliggjort 2024-02-23)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: OTTOWAN V/CLAUS HILLEKE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2024-02-23)