Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sascha Rose Aller(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Katinka Pernille Aller(virk.: 42) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Boye Aller(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Miriam Bisgaard Christiansen(virk.: 1) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Aller(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bettina Charlotte Aller(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christopher Aller Simonsen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Krüger(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Britta Bjerregaard Bock(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Jørgen Rugholm Bock(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pål Thore Krosby(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikki Thorbjørn Sølling(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 11,11 % |
Richard Rudolf Sand(virk.: 102) | 0 % | 0 % | 0 % | 0,98 % |
Charlotte Bock(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Hemmingsen Schovsbo(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Henrik Rugholm Bock(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aase Bock(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Erik Rugholm Bock(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ane Mette Rugholm Bock(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Ulsø(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,13 % |
Pct. | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bettina Charlotte Aller | 01.01.2007 | Birkebakken 22, 2840 Holte |
Morten Krüger | 01.01.2007 | Geelsvej 12, 2840 Holte |
Erik Aller | 01.01.2007 | Ole Olsens Alle 3, 2900 Hellerup |
Miriam Bisgaard Christiansen | 22.10.2007 | Kærhavegårdvej 68, 9270 Klarup |
Christopher Aller Simonsen | 01.12.2020 | Sommerstedgade 19, 1718 København V |
Michael Boye Aller | 01.08.2021 | Attemosevej 24, 2840 Holte |
Katinka Pernille Aller | 05.06.2022 | Kong Georgs Vej 7, 2000 Frederiksberg |
Sascha Rose Aller | 01.08.2022 | Kong Georgs Vej 7, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Pål Thore Krosby | ||
Ane Mette Rugholm Bock | 01.01.2007 | Bladet 2, 9300 Sæby |
Niels Jørgen Rugholm Bock | 01.01.2007 | Kærsangervej 36, 9352 Dybvad |
Richard Rudolf Sand | 01.01.2007 | Perle Alle 2, 3520 Farum |
Lars Henrik Rugholm Bock | 01.01.2007 | Ålborgvej 406, 9352 Dybvad |
Charlotte Bock | 01.01.2007 | Ålborgvej 406, 9352 Dybvad |
Rikki Thorbjørn Sølling | 03.05.2007 | Grootsvej 19, 2680 Solrød Strand |
Britta Bjerregaard Bock | 30.05.2008 | Kærsangervej 36, 9352 Dybvad |
Jens Hemmingsen Schovsbo | 01.10.2017 | Cottagevej 14, 2900 Hellerup |
Jesper Ulsø |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ATS Maintenance ApS | 43227637 | NORMAL | Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer (331600) |
Aalborg Lufthavn A.M.B.A. | 20121483 | Aktiv | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
Gotour Danmark ApS | 41672447 | NORMAL | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Great Dane Airlines A/S | 40065482 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Ruteflyvning (511010) |
NILLES REJSER A/S | 19013790 | NORMAL | Rejsearrangører (791200) |
SAMSON TRAVEL A/S | 31373662 | NORMAL | Rejsebureauer (791100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.04.2002 | 1,14 (km) | Idskovvej 6, 9352 Dybvad | Ålborgvej 323, 9352 Dybvad |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Ålborgvej 323, 9352 Dybvad | Ålborgvej 323, 9352 Dybvad |
21.03.2023 | 59,12 (km) | Ålborgvej 323, 9352 Dybvad | Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby |
NILLES REJSER A/S. |
Sidst opdateret den 12.12.2008 og angivet som gældende fra 05.12.2008 (5774 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NILLES BUSSER A/S | 13922691 |
Nilles Holding ApS | 37237302 |
NILLE SKALTS HOLDING ApS | 32556892 |
nilleskreaverden | 41072288 |
NILLES REJSER A/S | 19013790 |
Nilles Sjov & Service | 38480790 |
Nille T | 41706708 |
Nille Winther | 39987694 |
NILMAR Property Investment Group ApS | 36985712 |
Nilmini Invest ApS | 39915308 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Rose Aller(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katinka Pernille Aller(virk.: 42) Formand | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Michael Boye Aller(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Miriam Bisgaard Christiansen(virk.: 1) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Aller(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Bettina Charlotte Aller(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Christopher Aller Simonsen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Morten Krüger(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Britta Bjerregaard Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Jørgen Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pål Thore Krosby(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Rikki Thorbjørn Sølling(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Richard Rudolf Sand(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden. | 52 | 0 | 0 | 1 | 30 | 19 |
Charlotte Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Hemmingsen Schovsbo(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Lars Henrik Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aase Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Erik Rugholm Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ane Mette Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesper Ulsø(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Sum | 102 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 2 % | 28 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sascha Rose Aller(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 |
Katinka Pernille Aller(virk.: 42) Formand | 35 | 1 | 1 | 18 |
Michael Boye Aller(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 14 | 2 | 1 | 2 |
Miriam Bisgaard Christiansen(virk.: 1) Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erik Aller(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 32 | 6 | 0 | 19 |
Bettina Charlotte Aller(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 22 | 4 | 0 | 2 |
Christopher Aller Simonsen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 21 |
Morten Krüger(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem | 20 | 7 | 0 | 0 |
Sum | 137 | 21 | 2 | 62 |
Pct. | 62 % | 9 % | 1 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Britta Bjerregaard Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niels Jørgen Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 5 |
Pål Thore Krosby(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 1 | 0 | 0 |
Rikki Thorbjørn Sølling(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 12 | 0 | 9 |
Richard Rudolf Sand(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 0 | 5 | 60 |
Charlotte Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jens Hemmingsen Schovsbo(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 26 |
Lars Henrik Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 0 | 5 |
Aase Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Niels Erik Rugholm Bock(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 2 |
Ane Mette Rugholm Bock(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jesper Ulsø(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 14 | 1 | 2 |
Sum | 132 | 41 | 7 | 111 |
Pct. | 45 % | 14 % | 2 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |