Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 tilføjes Direktion: Michael Kloe (direktør) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Direktion: Mogens Kloe (direktion) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2014-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIRTHE OG MOGENS KLOE ApS. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Reelle ejere: Michael Kloe, Gitte Kloe (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-12 fjernes Reelle ejere: Mogens Kloe (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 fjernes Direktion: Dagny Birthe Kloe (direktion) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: BI&MO Kloe Holding ApS, KLOE HOLDING II ApS, KLOE HOLDING I ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-06-15 fjernes Legale ejere: Dagny Birthe Kloe, Mogens Kloe (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-06-16 tilføjes Reelle ejere: Mogens Kloe (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem ejerandele i andre selskaber at drive virksomhed med handel, industri og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 215.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersholmparken 3, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pedersholmparken 3, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersholmparken 3, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Direktion: Dagny Birthe Kloe (direktion) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 1995-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Legale ejere: Dagny Birthe Kloe, Mogens Kloe (offentliggjort 2016-09-19)
Den 1995-12-18 tilføjes Navne: KLOE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Stiftere: Mogens Kloe, Dagny Birthe Kloe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)