Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Revisor | ||||
Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T.J. Svaneke ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THUESEN JENSEN A/S. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: F&H Group A/S. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2019-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 5, 1., 3740 Svaneke (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 5, 1., 3740 Svaneke (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 5, 1., 3740 Svaneke (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Marievej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-22 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen, Frederikke Gulbrandsen Thuesen Jensen, Sissel Jensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2015-11-21 fjernes Legale ejere: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-11-27)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en-gros handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2002-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsbroen 2, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: Bo Langmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsbroen 2, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-30 tilføjes Direktion: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-30 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen (offentliggjort 2016-10-05)
Den 1995-11-30 tilføjes Navne: T. J. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-30 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 1995-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-11-30 tilføjes Revisor: Bo Langmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Stiftere: Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)