Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Navne: KØBMAGERGADE 29. 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 fjernes Direktion: Michael la Cour Søborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2001-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Adriansvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Købmagergade 29, København og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Vedtægter: 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 tilføjes Direktion: Michael la Cour Søborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Direktion: Søren Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Direktion: Søren Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Navne: KØBMAGERGADE 29. 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-07 fjernes Navne: IP 016 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adriansvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Navne: IP 016 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KØBMAGERGADE 29. (offentliggjort 2008-04-10)
Den 1996-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KØBMAGERGADE 29. KØBENHAVN. (offentliggjort 1999-10-16)