Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 57, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 fjernes Direktion: Poul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 fjernes Navne: PL KAPITALANLÆG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Revisor: Ole Baandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Stiftere: Poul Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Direktion: Poul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Direktion: Poul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.136.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 57, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Direktion: Poul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg, fortrinsvis i forbindelse med teknisk og økonomisk rådgivning. Selskabets virksomhed kan udøves ved tegning eller erhvervelse af aktier med sådanne virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-27 tilføjes Navne: PL KAPITALANLÆG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Revisor: Ole Baandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Stiftere: Poul Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Vedtægter: 1995-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)