Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Revisor | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FRIMANN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Energivej 1 ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2019-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: knud-aage@adslhome.dk (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Knud-Aage Frimann (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-03-13 fjernes Bestyrelse: Kim Frimann (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-04 tilføjes Bestyrelse: Karin Gregers Frimann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have bestemmende indflydelse i datterselskaber samt handel, investering og udlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 9.625.417,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Legale ejere: Knud-Aage Frimann (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 fjernes Bestyrelse: Karin Gregers Frimann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 4.328.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-14 tilføjes Bestyrelse: Karin Gregers Frimann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Direktion: Knud-Aage Frimann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-14 tilføjes Navne: FRIMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-11-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Stiftere: Knud-Aage Frimann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)