Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Opløsningsstrussel seneste | Revisor | Hovedbranche | ||||
Navne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heering Huse 22, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønhøjgårdsvej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: formatek@post10.tele.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2011-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIMIC CONSULTING ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-20 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Revisor: LETH & PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Revisor: LETH & PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Revisor: KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønhøjgårdsvej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønhøjgårdsvej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-03 tilføjes Navne: FORMATEK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-02 fjernes Navne: HCA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer, drive finansiel virksomhed samt serviceydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Revisor: KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets indehaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Vedtægter: 1998-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønhøjgårdsvej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-03 tilføjes Direktion: Hans Christian Schou Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-03 tilføjes Navne: HCA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-03 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Schou Andersen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1995-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Stiftere: Hans Christian Schou Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-11-03 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Schou Andersen (offentliggjort 2015-10-09)