Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hylle-Gjærdet 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 104, 1. tv., 1705 København V (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-09 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-08 fjernes Bibranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 104, 1. tv., 1705 København V (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2014-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 52, 2400 København NV (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 52, 2400 København NV (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2006-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Omøgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-10-13)
Den 2006-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: foto@thornblad.dk (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-09-28 tilføjes Navne: Thornblad Fotografi v/Lars Thornblad (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-09-27 fjernes Navne: LARS THORNBLAD FOTOGRAFI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Omøgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-10-13)
Den 2004-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 102, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 102, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1996-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2014-11-18)
Den 1996-02-01 tilføjes Interessenter: Lars Birger Thornblad (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-02-01 tilføjes Navne: LARS THORNBLAD FOTOGRAFI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)