Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-01-02 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 21. NOVEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølandsgade 1, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Direktion: Benny Ungermand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Revisor: Arne Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Stiftere: Kim Soelberg, Jorunn Sørensen, Benny Ungermand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, køb og salg af virksomheder og anden tilknyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Vedtægter: 1995-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølandsgade 1, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Direktion: Benny Ungermand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 21. NOVEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: Arne Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Stiftere: Kim Soelberg, Jorunn Sørensen, Benny Ungermand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)